Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-08-22 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-29 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-11-29 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-22 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-02 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-02 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-08-02 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-08-02 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-16 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-22 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-12-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-19 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-12-19 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-05 |