Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Magnus Johan Thomas Jonsson
Magnus Johan Thomas Jonsson
19660506-XXXX
Ta kreditupplysning
Jonsson, Magnus Johan Thomas är en man född den 6 maj 1966 och är bosatt i Stockholm
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Ekonomistöd Tegnér & Kamrater Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Magnus Johan Thomas Jonsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-07-16
Bostadsrättsföreningen Borätten 14
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708107 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Ekonomistöd Tegnér & Kamrater Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Claes Lennart Agnvall
Styrelseledamot
Maria Helena Agnvall
Styrelseledamot
Anneli Maria Tegnér
Ordförande
Anneli Maria Tegnér
Styrelsesuppleant
Magnus Johan Thomas Jonsson
Tillbaka till sidans topp