Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Magnus Åke Trollius
Magnus Åke Trollius
19661204-XXXX
Ta kreditupplysning
Magnus Åke Trollius är en man född den 4 december 1966. Han är folkbokförd i Mölndal sedan 2024-04-27. Mölndal ligger i Mölndal kommun, Västra Götalands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
B&B Bro & Betong Projektledning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
B&B Bro & Betong Projektledning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Vibroakustik Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Vibroakustik Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Infra Action Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Infra Action Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Infra Action Gbg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Infra Action Gbg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Infra Action YZ AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Infra Action YZ AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Infra Action XW AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Infra Action XW AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Infra Action Sth AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Infra Action Sth AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Infra Action Legal AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
NXTLEV Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
NXTLEV Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Infra Action BD AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Infra Action BD AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bullerblomster Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Magnus Åke Trollius har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-01-17
Bostadsrättsföreningen Erik Dahlbergsgatan 50
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-04-21
De senaste 30 dagarna har 3 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 3 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
B&B Bro & Betong Projektledning AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Magnus Åke Trollius
Ordförande
Magnus Åke Trollius
Styrelseledamot
Lars Magnus Tengblad
Verkställande direktör
Lars Magnus Tengblad
Styrelsesuppleant
John Pär Henrik Willenfeldt
Styrelsesuppleant
Pär Viktor Rehn
Styrelseledamot
John Thomas Karström
Styrelseledamot
Marcus Gustav Kylberg
Huvudansvarig revisor
Nils August Bjurström
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp
Vibroakustik Sverige AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Hans Göran Öystilä
Styrelseledamot
Bo Tony Larsson
Verkställande direktör
Bo Tony Larsson
Styrelseledamot
Magnus Åke Trollius
Ordförande
Magnus Åke Trollius
Styrelseledamot
Marcus Gustav Kylberg
Tillbaka till sidans topp
Infra Action Sweden AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Olle Bertil Olof Bertfelt
Ordförande
Olle Bertil Olof Bertfelt
Styrelseledamot
Anna Camilla Sakari Sjöstrand
Styrelseledamot
Magnus Åke Trollius
Verkställande direktör
Magnus Åke Trollius
Styrelsesuppleant
Hans Martin Nilsson
Styrelseledamot
Jonas Peter Mustapha Andersson
Huvudansvarig revisor
Sven Daniel Larsson
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp