Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Worklife Barometer AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-29 |