Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Jonas Kent-Arne Lundström
Jonas Kent-Arne Lundström
19730717-XXXX
Ta kreditupplysning
Lundström, Jonas Kent-Arne är en man född den 17 juli 1973 och är bosatt i Boden
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
WW Hotel i Boden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Western Farm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Hotell Nivå i Boden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Axess Resebyrå i Boden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Brännastrand Fastigheter i Boden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Brukshotellet i Hallstahammar AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Brukshotellet i Hallstahammar AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Stationsfastigheter i Boden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Stationsfastigheter i Boden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bokningskontoret i Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Bokningskontoret i Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Centralen i Norr AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Vita Zebran AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sjulsmarks utveckling AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Lundström, Jonas
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Bolagsman
Western Farm Handelsbolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Jonas Kent-Arne Lundström har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Ordförande
Utträde: 2022-09-24
Nordic Bus AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2022-09-24
Nordic Bus AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 10 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
WW Hotel i Boden AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jonas Kent-Arne Lundström
Styrelsesuppleant
Per Joel Oskar Stenvall
Tillbaka till sidans topp
Western Farm AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jonas Kent-Arne Lundström
Revisor
Pär Tobias Thorsson
Styrelsesuppleant
Per Joel Oskar Stenvall
Tillbaka till sidans topp
Hotell Nivå i Boden AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Barbro Elisabet Lundström
Styrelseledamot
Jonas Kent-Arne Lundström
Revisor
Pär Tobias Thorsson
Tillbaka till sidans topp