Org.nr: 559287-0116
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Batcheller, Derek Gregory | 2023-01-25 |
Styrelseledamot | Batcheller, Derek Gregory | 2023-01-25 |
Styrelseledamot | Thordarson, Eddie Eggert | 2022-12-02 |
Styrelseledamot | Chandy, Annie George | 2022-07-20 |
Styrelseledamot | Sjöström, Anders Rickard | 2022-03-08 |