Org.nr: 556710-3956
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | Mellström, Nils Krister Dennis | 2024-04-13 |
Styrelseledamot | Shahho, Eblin | 2024-02-13 |
Styrelsesuppleant | Lärnestad, Marita Magdalena | 2024-02-13 |
Styrelsesuppleant | Kullberg, Ingvar Tomas | 2024-02-13 |
Huvudansvarig revisor | Johansson Vognsen, Ragnhild Birgitta | 2022-11-10 |
Styrelseledamot | Bergström, Bo Eric | 2022-04-01 |
Styrelsesuppleant | Ringqvist, Hans Anton | 2022-04-01 |
Huvudansvarig revisor | Ikonen, Peter Mikael | 2022-04-01 |
Revisor | Ernst & Young Aktiebolag | 2022-04-01 |