Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lukas Alexander Nikolai Narvaja
Lukas Alexander Nikolai Narvaja
19750915-XXXX
Ta kreditupplysning
Lukas Alexander Nikolai Narvaja är en man född den 15 september 1975. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2021-03-15. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Ten Ants AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lukas Alexander Nikolai Narvaja har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-06-15
HSB Bostadsrättsförening Ryssjan i Stockholm
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-01-21
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Ten Ants AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lukas Alexander Nikolai Narvaja
Styrelsesuppleant
Carolina Therese Narvaja
Tillbaka till sidans topp