Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Freshcosta Scandinavia AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Freshcosta Scandinavia AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Verkställande direktör Utträde: 2024-09-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-08 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-25 |
||
Ordförande Utträde: 2022-03-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-25 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-03-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-09-29 |