Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare | NXP Semiconductors Nordic AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-30 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-12-30 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2021-12-18 |