Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Espresso House AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-18 |