Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Beslag Design i Båstad Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HABO GRUPPEN AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Duschprodukter Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | Salix Hem & Beslag AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-10 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-10 |