Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | VBG GROUP AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nicolin Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Enzymatica AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Art for a reason AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sensum AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Sensum AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Spilåby AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-13 |
||
Ordförande Utträde: 2022-03-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-01 |