Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern vice verkställande direktör | Abby World AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Handelshuset | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-16 |