Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Skyresponse AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Skyresponse AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Eliq AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Louis Hedberg Investerings AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Verkmästarens Hus | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-21 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-30 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-04-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-21 |