Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-09-18 |
||
Ordförande Utträde: 2024-09-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-28 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-23 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-23 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-23 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-23 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-23 |