Org.nr: 556752-6040
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Dellbratt, Martin Fredrik David | 2024-09-24 |
Huvudansvarig revisor | Alm Andersson, Camilla Iréne | 2023-12-29 |
Revisor | KPMG AB | 2023-12-29 |
Ordförande | Billing, Tor Erik | 2023-12-19 |
Styrelseledamot | Billing, Tor Erik | 2023-12-19 |
Styrelseledamot | Jönsson, Göran Kenneth | 2023-12-19 |
Styrelseledamot | Mattsson, Hans Per-Ola | 2023-12-19 |
Styrelseledamot | Olsson, Mats Ivar | 2023-09-29 |
Huvudansvarig revisor | Åkerlund, Mats Erik | 2022-07-13 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2022-07-13 |