Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Nils Johan Löfqvist
Nils Johan Löfqvist
19781002-XXXX
Ta kreditupplysning
Löfqvist, Nils Johan är en man född den 2 oktober 1978 och är bosatt i Alnö
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Dynabygg AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Dynabygg AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
DINOH DYNAMIC GROUP AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Dynarent AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Dynarent AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Dinamico AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Dinamico AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Dynamic Construction Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
D-F- Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
D-F- Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Skrå Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Skrå Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fd. Kyrkskolan på Alnö AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Fd. Kyrkskolan på Alnö AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Jours ekonomisk förening
Avförd...
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Jours ekonomisk förening
Avförd...
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Löfqvist, Johan
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Nils Johan Löfqvist har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-01-13
Jours AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 6 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Dynabygg AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Bengt Göran Ahrås
Styrelseledamot
Bob Vladimir Alfjorov
Vice verkställande direktör
Bob Vladimir Alfjorov
Styrelseledamot
Nils Johan Löfqvist
Verkställande direktör
Nils Johan Löfqvist
Tillbaka till sidans topp
DINOH DYNAMIC GROUP AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Nils Johan Löfqvist
Styrelsesuppleant
Ida Marie Johanna Löfqvist
Tillbaka till sidans topp
Dynarent AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Nils Johan Löfqvist
Verkställande direktör
Nils Johan Löfqvist
Styrelsesuppleant
Ida Marie Johanna Löfqvist
Tillbaka till sidans topp