Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Freden i Västerås | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | HSB Bostadsrättsförening Freden i Västerås | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-06-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-07-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-07-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-04-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-04-21 |