Org.nr: 559337-9729
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Abu-Hadma, Husein | 2023-06-09 |
Styrelsesuppleant | Abu-Hadma, Husein Husein | 2023-06-09 |
Styrelseledamot | Al-Zuhairi, Qays Salim Rashid | 2023-01-04 |
Styrelsesuppleant | Yas, Roz Jihad Yas | 2023-01-04 |
Styrelseledamot | Altakroury, Maher Ramadan Qasim | 2022-12-24 |
Styrelsesuppleant | Altakroury, Ahmad Ramadan Qasim | 2022-12-24 |
Styrelseledamot | Al-Zuhairi, Qays Salim Rashid | 2022-11-04 |
Styrelsesuppleant | Yas, Roz Jihad Yas | 2022-11-04 |
Styrelseledamot | Jabbar, Mohanad Hade | 2022-05-19 |
Styrelsesuppleant | Al-Khamees, Zeyad Aysar Mahdi | 2022-05-19 |
Styrelseledamot | Nordström, Lina Anna Elisabeth | 2022-01-16 |
Styrelsesuppleant | Koleszar Hading, Patrik Mattias | 2022-01-16 |
Styrelsesuppleant | Nilsson Andersson, Petra Maria | 2022-01-16 |
Styrelsesuppleant | Rillner, Lars Hugo Viking | 2022-01-16 |