Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Eastnine AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Eastnine AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Niam Credit Advisory AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Niam Credit Advisory AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-05 |