Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Prorenata AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Prorenata AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Ulmo Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | ThinkAloud AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Ordförande Utträde: 2024-02-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-21 |