Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lisa Linnéa Tolf
Lisa Linnéa Tolf
19941107-XXXX
Ta kreditupplysning
Lisa Linnéa Tolf är en kvinna född den 7 november 1994. Hon är folkbokförd i Väjern sedan 2023-09-01. Väjern ligger i Sotenäs kommun, Västra Götalands län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Coza mat & café AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lisa Linnéa Tolf har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-06-24
Bostadsrättsföreningen Lindalskogen 1
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-01-28
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Coza mat & café AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ewa Maria Tolf
Styrelsesuppleant
Lisa Linnéa Tolf
Styrelsesuppleant
Sara Maria Tolf
Tillbaka till sidans topp