Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lisa Karin Wanler
Lisa Karin Wanler
19870216-XXXX
Ta kreditupplysning
Lisa Karin Wanler är en kvinna född den 16 februari 1987. Hon är folkbokförd i Gävle sedan 2022-06-03. Gävle ligger i Gävle kommun, Gävleborgs län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Hemlingby invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Streetfood i Kalmar AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
L&W konsult i Luleå AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Streetfood i Uppsala AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bastard Burgers Holding i Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Streetfood Karlbergsvägen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Streetfood Birger Jarlsgatan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Streetfood Gullmarsplan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Streetfood Sofia AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Gatusmak AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bastard Burgers Växjö AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Streetfood Kungsholmen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Streetfood i Luleå AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
YGN AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Streetfood i Piteå AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Streetfood i Örebro AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Streetfood i Boden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Streetfood i Östersund AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Streetfood från Norrbotten AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Streetfood i Karlstad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Street food Vasastan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Street food Kungsgatan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
streetfood i liljeholmen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Streetfood Hammarby Sjöstad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
BB BidCo AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
BB Trademark Int AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Dobbeltsprett Malmö AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Dobbeltsprett Göteborg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Dobbeltsprett Holdco AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bastard Burgers US Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lisa Karin Wanler har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Ordförande
Utträde: 2024-04-18
Rydeinvest AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2024-04-18
Rydeinvest AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-09-21
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 27 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Hemlingby invest AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Hans Rune Wanler
Ordförande
Hans Rune Wanler
Styrelseledamot
E Kristina E Wäppling Lindbäck
Styrelsesuppleant
Lisa Karin Wanler
Tillbaka till sidans topp
Streetfood i Kalmar AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Lars Fredrik Lundgren
Styrelseledamot
Hans Simon Wanler
Ordförande
Hans Simon Wanler
Styrelsesuppleant
Lennart Rickard Enbom
Styrelseledamot
Lisa Karin Wanler
Extern firmatecknare
Johan Emil Lundqvist
Tillbaka till sidans topp
L&W konsult i Luleå AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Lisa Karin Wanler
Styrelseledamot
Johan Emil Lundqvist
Tillbaka till sidans topp