Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Linus Mikael Andersson
Linus Mikael Andersson
20010825-XXXX
Ta kreditupplysning
Andersson, Linus Mikael är en man född den 25 augusti 2001 och är bosatt i Torslanda
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
InfraTech Group i Göteborg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Linus Mikael Andersson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-01-22
InfraTech Group i Göteborg AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-11-24
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
InfraTech Group i Göteborg AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Hans Bo Mikael Simon Andersson
Styrelseledamot
Linus Mikael Andersson
Tillbaka till sidans topp