Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-07-16 |