Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Linnea Jenny Margareta Hofmann
Linnea Jenny Margareta Hofmann
19820715-XXXX
Ta kreditupplysning
Hofmann, Linnea Jenny Margareta är en kvinna född den 15 juli 1982 och är bosatt i Björnlunda
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Hago Förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Linnea Jenny Margareta Hofmann har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-09-24
Eterne AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-02-25
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Hago Förvaltning AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Linnea Jenny Margareta Hofmann
Styrelseledamot
Max Olof Hofmann
Tillbaka till sidans topp