Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | TGA Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ledplastikcentrum Bromma Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Clinic Friends AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | AB Fysiologitjänst i Norden | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ansved Lenell AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-18 |