Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Dan Erik Richard Lindqvist
Dan Erik Richard Lindqvist
19550107-XXXX
Ta kreditupplysning
Dan Erik Richard Lindqvist är en man född den 7 januari 1955. Han är folkbokförd i Ljungby sedan 2014-10-24. Ljungby ligger i Ljungby kommun, Kronobergs län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Innehavare
Lindqvist, Dan
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aktiebolaget Oskar Sohlberg
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Aktiebolaget Oskar Sohlberg
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Järn Oskar Sohlberg Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Järn Oskar Sohlberg Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Järn Oskar Sohlberg Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Tevroc Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Tevroc Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bygg- och Industrigross Norden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Stål & Verktyg Anno -92 Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Stål & Verktyg Anno -92 Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Markaryds Järn Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Markaryds Järn Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Göda Förvaltnings Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Göda Förvaltnings Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Läget i Ljungby Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Läget i Ljungby Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Verktygshuset i Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
PDB Produktdatabas AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
BIG Invest Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sohlbergs i Jönköping AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Sohlbergs i Jönköping AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bra Läge i Ljungby AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bra Läge i Ljungby AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bra läge i Markaryd AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bra läge i Markaryd AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Anno 1879 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Anno 1879 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bra Läge i Växjö AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bra Läge i Växjö AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bra Läge i Jönköping AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bra Läge i Jönköping AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Dan Erik Richard Lindqvist har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2021-12-22
Lita Ekonomisk Förening
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 8 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Aktiebolaget Oskar Sohlberg
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Dan Erik Richard Lindqvist
Ordförande
Dan Erik Richard Lindqvist
Revisor
Thomas Berndt Magnus Olofsson
Styrelseledamot
Görgen Per-Åke Björknert
Verkställande direktör
Görgen Per-Åke Björknert
Styrelseledamot
Frank Henrik Löfberg
Styrelseledamot
Christoffer Richard Lindqvist
Tillbaka till sidans topp
Järn Oskar Sohlberg Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Dan Erik Richard Lindqvist
Verkställande direktör
Dan Erik Richard Lindqvist
Ordförande
Dan Erik Richard Lindqvist
Revisor
Thomas Berndt Magnus Olofsson
Styrelseledamot
Görgen Per-Åke Björknert
Styrelsesuppleant
Christoffer Richard Lindqvist
Tillbaka till sidans topp