Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Riksbyggens Bostadsrättsförening Hallstahammarshus nr 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Midgård | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Köpingshus nr 2 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-06-10 |