Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Linda Teres Cederferm
Linda Teres Cederferm
19810320-XXXX
Ta kreditupplysning
Linda Teres Cederferm är en kvinna född den 20 mars 1981. Hon är folkbokförd i Gävle sedan 2024-08-01. Gävle ligger i Gävle kommun, Gävleborgs län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
HoldCo Sigtuna AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Linda Teres Cederferm har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-07-29
Sportbarsbolagen Sverige AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-05-11
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
HoldCo Sigtuna AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Christian Patrik Andreas Cederferm
Styrelsesuppleant
Linda Teres Cederferm
Tillbaka till sidans topp