Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Linda Marie Leeman
Linda Marie Leeman
19740321-XXXX
Ta kreditupplysning
Linda Marie Leeman är en kvinna född den 21 mars 1974. Hon är folkbokförd i Ängelholm sedan 2015-06-19. Ängelholm ligger i Ängelholm kommun, Skåne län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Förvaltnings Aktiebolag Leeman & Olsson
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Förvaltnings Aktiebolag Leeman & Olsson
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Leeman & Olsson International AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Leeman & Olsson International AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Leeman & Olsson Bostäder AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Leeman & Olsson Bostäder AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Tvåman Syd AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Ängelholms Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
MI Europe AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
MI Europe AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Rilab Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Rilab Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fastighets AB Grisslan 11
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Fastighets AB Grisslan 11
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fastighets AB Lilla Torggatan
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Fastighets AB Lilla Torggatan
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Leeman & Olsson Storken AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Leeman & Olsson Storken AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Leeman & Olsson Skälderviken AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Leeman & Olsson Skälderviken AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Leeman & Olsson Åkerslund AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Leeman & Olsson Åkerslund AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Ängelholm Söndrebalj 7:55 Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Ängelholm Söndrebalj 7:55 Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Leeman & Olsson Ängelholm Grönfinken AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Leeman & Olsson Ängelholm Grönfinken AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Åkerslundsgatan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Lotsen i Skälderviken
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Linda Marie Leeman har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-06-21
Industribyn Ängelholm AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-05-24
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-05-24
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 4 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Förvaltnings Aktiebolag Leeman & Olsson
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ulf Robert Leeman
Ordförande
Ulf Robert Leeman
Styrelseledamot
Linda Marie Leeman
Verkställande direktör
Linda Marie Leeman
Styrelseledamot
Karl Magnus Leeman
Huvudansvarig revisor
Astri Agnhild Filippa Heberlein
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp
Leeman & Olsson International AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ingrid Birgitta Leeman
Styrelseledamot
Ulf Robert Leeman
Ordförande
Ulf Robert Leeman
Styrelseledamot
Linda Marie Leeman
Verkställande direktör
Linda Marie Leeman
Styrelseledamot
Karl Magnus Leeman
Huvudansvarig revisor
Astri Agnhild Filippa Heberlein
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp
Leeman & Olsson Bostäder AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ulf Robert Leeman
Ordförande
Ulf Robert Leeman
Styrelseledamot
Linda Marie Leeman
Verkställande direktör
Linda Marie Leeman
Styrelseledamot
Karl Magnus Leeman
Huvudansvarig revisor
Astri Agnhild Filippa Heberlein
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp