Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Information Väst AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Information Väst AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Information Väst Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Information Väst Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Fumy AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Diva Lavi AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-21 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-02-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-18 |