Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern vice verkställande direktör | Crowd Collective Linköping AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-07 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-01-17 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-11-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-16 |