Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | WIIDA Performance AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | WIIDA Performance AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | EQuality Rekrytering & Interim AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | EQuality Rekrytering & Interim AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-06-06 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-02-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-07 |