Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Programutvecklarna i Norrköping AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-09 |