Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Ignease AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Sorbo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Heasp Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Sorbo Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-01 |