Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lina Elenore Malou Pegelow
Lina Elenore Malou Pegelow
19780330-XXXX
Ta kreditupplysning
Pegelow, Lina Elenore Malou är en kvinna född den 30 mars 1978 och är bosatt i Stockholm
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
USAGODIS AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lina Elenore Malou Pegelow har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-08-03
Slutplattan FEVGI 116883 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-03-13
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
USAGODIS AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Lina Elenore Malou Pegelow
Revisor
Bo Daniel Faxéus
Styrelseledamot
Ulf Sebastian Pegelow
Verkställande direktör
Ulf Sebastian Pegelow
Tillbaka till sidans topp