Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lilian Irene Eriksson
Lilian Irene Eriksson
19560428-XXXX
Ta kreditupplysning
Eriksson, Lilian Irene är en kvinna född den 28 april 1956 och är bosatt i Ängelholm
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
QA Design AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lilian Irene Eriksson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Extern verkställande direktör
Utträde: 2022-10-01
AB Ängelholmslokaler
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-11-26
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708107 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
QA Design AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ulf Helmer Johan Eriksson
Ordförande
Ulf Helmer Johan Eriksson
Styrelseledamot
Lilian Irene Eriksson
Styrelseledamot
Max George Helmer Eriksson
Verkställande direktör
Max George Helmer Eriksson
Tillbaka till sidans topp