Org.nr: 556710-6272
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Rasmusson, Lars Johan | 2024-09-25 |
Styrelsesuppleant | Widén, Carl-Johan Christer | 2023-11-22 |
Styrelsesuppleant | Törnquist, Charlotte Anita Kerstin | 2023-11-22 |
Revisor | Eskilsson, David Åke Allan | 2022-11-24 |
Styrelseledamot | Jonsson, Hans Eric | 2022-05-05 |
Styrelsesuppleant | Sanderson, Richard Michael | 2022-05-05 |