Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | ExScale Biospecimen Solutions AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare Utträde: 2023-08-17 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-08-15 |
||
Ordförande Utträde: 2023-04-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-23 |