Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | There is always money in the banana stand AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | There is always money in the banana stand AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | There is always money in the banana stand AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Urban Rights Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-10 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-01-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-07 |