Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Advokat Per-Arne Magnusson Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Industriutveckling Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Svenn Förvaltnings AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Anno 100 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Beauty by Laponia AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Tapuli markinnehav AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Agri Advokater AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | David Svenn skogsförvaltning | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | Multatörmänmaa Kommanditbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-24 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-04-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-09 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-20 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-18 |