Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Erik Daniel Lennström
Erik Daniel Lennström
19740329-XXXX
Ta kreditupplysning
Lennström, Erik Daniel är en man född den 29 mars 1974 och är bosatt i Lillkyrka
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
PREMERA Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
D & D Bygg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
D & D Bygg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Sibbetorps Gård AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Ping Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
FORQ HOLDING AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Promera Fastighetsförvaltning AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
M3 Group Örebro AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
M3 Group Örebro AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
M3 Group Örebro AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
JDL Construction AB
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
JDL Construction AB
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
JDL Construction AB
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Lennström, Erik Daniel
Avregistrerad
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Erik Daniel Lennström har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Ordförande
Utträde: 2024-08-26
M3 Group Örebro AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 6 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
PREMERA Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Per Fredrik Lennström
Styrelsesuppleant
Erik Daniel Lennström
Styrelsesuppleant
Carl Johan Lennström
Revisor
Kersti Heléne Andersson
Tillbaka till sidans topp
D & D Bygg AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Per Fredrik Lennström
Styrelseledamot
Erik Daniel Lennström
Ordförande
Erik Daniel Lennström
Styrelseledamot
Johan Erik Börje Jansson
Tillbaka till sidans topp
Sibbetorps Gård AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jill Åsa Jenny Lennström
Ordförande
Jill Åsa Jenny Lennström
Styrelseledamot
Per Fredrik Lennström
Styrelsesuppleant
Erik Daniel Lennström
Tillbaka till sidans topp