Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lennart Mikael Thulin
Lennart Mikael Thulin
19600626-XXXX
Ta kreditupplysning
Thulin, Lennart Mikael är en man född den 26 juni 1960 och är bosatt i Lund
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Olsson & Thulin AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lennart Mikael Thulin har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2021-11-04
Baldersvägen Invest AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-07-26
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Olsson & Thulin AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lennart Mikael Thulin
Styrelsesuppleant
Christel Anette Virdebo
Styrelseledamot
Lars Johan Anders Olsson
Ordförande
Lars Johan Anders Olsson
Styrelsesuppleant
Eva Cajsa Viktoria Rosqvist Olsson
Tillbaka till sidans topp