Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Vice verkställande direktör | Sta fy. Bridges Filial | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-16 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-12-16 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-09 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-09 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-09 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-09 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-12-09 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-12-09 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-12-09 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-30 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-11-30 |
||
Vice verkställande direktör Utträde: 2022-04-01 |
||
Vice verkställande direktör Utträde: 2022-04-01 |