Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lenard Klemens
Lenard Klemens
19841210-XXXX
Ta kreditupplysning
Lenard Klemens är en man född den 10 december 1984. Han är folkbokförd i Kullavik sedan 2024-09-28. Kullavik ligger i Kungsbacka kommun, Hallands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
HSB Bostadsrättsförening Triangeln i Göteborg
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lenard Klemens har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-06-20
Mobila Socionomer i Väst AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-12-06
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
HSB Bostadsrättsförening Triangeln i Göteborg
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bengt Arne Borgström
Styrelseledamot
Bengt Olof Kjellgren
Styrelseledamot
Kent Roger Antonsson
Ordförande
Kent Roger Antonsson
Styrelseledamot
Nils Fredrik Wilhelm Skarsjö
Styrelseledamot
Lenard Klemens
Styrelseledamot
Lendita Berisha
Styrelseledamot
Niclas Carl Palmströmer
Tillbaka till sidans topp