Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-25 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-08 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-25 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-25 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-20 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-31 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-04 |