Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Charden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Tundran Digital Explorers AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Tundran Digital Explorers AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Do Nothing Average Agency AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | HGL Företagsförmedling & Affärutveckling AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Luckygohappy AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Luckygohappy AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-29 |