Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lena Margareta Kristina Elinder
Lena Margareta Kristina Elinder
19381102-XXXX
Ta kreditupplysning
Elinder, Lena Margareta Kristina är en kvinna född den 2 november 1938 och är bosatt i Bromma
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Extern firmatecknare
Renhornets Fjällgård Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lena Margareta Kristina Elinder har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Extern firmatecknare
Utträde: 2022-05-17
Renhornets Fjällgård Aktiebolag
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-06-22
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Renhornets Fjällgård Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Extern firmatecknare
Lena Margareta Kristina Elinder
Styrelseledamot
Annika Maria Elisabeth Elinder
Styrelseledamot
Maria Kristina Elinder
Styrelseledamot
Paul Oskar Kenneth Wielinder
Verkställande direktör
Paul Oskar Kenneth Wielinder
Styrelseledamot
Anna Maria Lindhagen
Styrelseledamot
Ellinor Helena Elisabeth Elinder
Ordförande
Ellinor Helena Elisabeth Elinder
Extern firmatecknare
Clara Elisabeth Elinder
Styrelsesuppleant
Frans Emil Zacharias Elinder
Tillbaka till sidans topp